Περίοδος 19/5/2015 μέχρι 11/6/2019
- Μανταλόβας Αθανάσιος εκπρόσωπος - ΠΕΔ Ηπείρου ( Πρόεδρος )
Περίοδος 12/6/2015 μέχρι 15/10/2019
- Μέγα Βασιλική εκπρόσωπος - Δήμου Ιωαννιτών ( Πρόεδρος )
Περίοδος από 16/10/2019 έως σήμερα
- Ιωάννης Τσίμαρης, εκπρόσωπος Δ.Ι. ( Πρόεδρος )
- Λούλα Βέρμπη εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων Α.ΜΕ.Α. ( Αντιπρόεδρος )
- Βασίλειος Μασαλάς, εκπρόσωπος Περιφέρειας Ηπείρου ( Γραμ/τέας )
- Γεώργιος Βρυώνης, εκπρόσωπος ΤΕΙ ( Οικονομικός Επόπτης )
- Καλλιρρόη Ζηκίδου – Ντάση, Ιδρυτικό μέλος σαν φυσικό πρόσωπο
- Σπύρος Σούλης, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Βασίλειος Βλέτσας, εκπρόσωπος Π.Ε.Δ.
- Πατήρ Xρήστος Αντώνης, εκπρόσωπος της Μητρόπολης Ιωαννίνων.
- Σόφη Βλασίου-Μπίστα, εκπρόσωπος Ένωσης Φίλων & Πασχόντων με σκλήρυνσης κατά πλάκας ΒΔ Ελλάδας
- Λεωνίδας Ρουμπάτης, εκπρόσωπος Συλλόγου Θαλασσαιμίας.
- Ολυμπία Ματσή, εκπρόσωπος Πανηπειρωτικής Ένωσης για τον Νεανικό Διαβήτη.